ymddiriedolwyr COMMONWORK TRUST
Rhif yr elusen: 1160725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Fairless | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||||
Emma Renals | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||||
Anna White | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||||
Jaskeran Rai | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||||
Dr Lindsay Pamphilon | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||||
Hannah Louisa Bird | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||||
Paul Turner | Ymddiriedolwr | 23 August 2018 |
|
|
||||||
William Graham Waterfield | Ymddiriedolwr | 10 November 2017 |
|
|
||||||
Dr Linda Davis | Ymddiriedolwr | 01 August 2009 |
|
|||||||
Nigel Edward Wates | Ymddiriedolwr | 01 December 1976 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.