Hanes ariannol THE HEPWORTH SILVER PRIZE BAND

Rhif yr elusen: 1161654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (65 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.76k £49.03k £33.92k £68.56k £71.42k
Cyfanswm gwariant £35.55k £12.24k £40.98k £85.30k £77.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.00k £19.34k N/A N/A N/A