COMMUNITY FURNITURE AID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing donated furniture to the poorest in the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,600 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Blaenau Gwent
- Bro Morgannwg
- Caerdydd
- Castell-nedd Port Talbot
- Dinas Abertawe
- Merthyr Tudful
- Pen-y-bont Ar Ogwr
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 09 Hydref 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN MACLEOD PAUL CASH Bca | Cadeirydd | 01 October 2015 |
|
|
||||||
Oliver Richard Reginald Liddard | Ymddiriedolwr | 23 February 2025 |
|
|
||||||
Janet Mary Nott | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||||
Rachel Davies | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||||
Bernard Frederick Howard Tiltman | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||||
Huw Marshall | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|||||||
Liam Joseph Alleyne | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||||
Sarah Louise Heppenstall | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||||
Matthias Jon Liddard | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||||
MARIANNE EMMA CASH Bca | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.60k | £4.96k | £5.72k | £2.55k | £7.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.60k | £5.09k | £4.00k | £4.49k | £9.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 29 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 11 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 02 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 02 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 09 Oct 2015
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE IN NEED IN THE COUNTY BOROUGH OF BRIDGEND AND SURROUNDING AREA WHO ARE POOR OR IN HOUSING NEED IN PARTICULAR BY SUPPLYING THEM WITH FURNITURE AND HOUSEHOLD ITEMS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 MEADOW STREET
PONTYCYMER
BRIDGEND
CF32 8HG
- Ffôn:
- 01656870149
- E-bost:
- communityfurnitureaid@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window