Hanes ariannol THE WILD TROUT TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1162478
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £719.21k | £655.87k | £1.06m | £1.23m | £1.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £697.14k | £652.81k | £883.72k | £1.27m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £399.86k | £268.41k | £272.18k | £164.10k | £166.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £90.76k | £285.53k | £566.67k | £551.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £626.23k | £572.68k | £969.05k | £1.14m | £1.34m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £90.72k | £80.74k | £90.50k | £94.48k | £107.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.26k | £2.45k | £499 | £192 | £5.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £54.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £571.01k | £581.38k | £816.06k | £1.18m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £126.13k | £71.43k | £67.66k | £90.18k | £93.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £229.85k | £3.20k | £26.18k | £26.92k | £1.25m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.