SEFTON NORTH DEANERY

Rhif yr elusen: 1161582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of the Christian faith in particular but not exclusively by promoting Christian mission and/or growth within the Sefton Deanery by the distribution of grants to or via the Church of England parishes within the Deanery.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £60,670
Cyfanswm gwariant: £49,740

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sefton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mai 2015: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • SEFTON DEANERY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev ANNE ELIZABETH TAYLOR Cadeirydd 15 March 2016
ST PETER'S FORMBY EDUCATIONAL TRUST 2015
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Mark Roger Stanford Ymddiriedolwr 08 July 2022
ASHTON MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
BERYL FRANCES HOWARD Ymddiriedolwr 27 September 2021
FRIENDS OF MERCHANT TAYLORS' SCHOOL FOR GIRLS CROSBY
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH MARY DUFF CHESTNUTT LLB Ymddiriedolwr 03 December 2020
Dim ar gofnod
Rev NATHAN ANDREW THORPE Ymddiriedolwr 11 September 2020
Dim ar gofnod
BRUCE LOCK HUBBARD Ymddiriedolwr 13 June 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW, MAGHULL, LIVERPOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROTARY CLUB OF MAGHULL & AUGHTON TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
HELEN MIRANDA HUNTER BSc MA Ymddiriedolwr 25 September 2017
Dim ar gofnod
Rev AMANDA JANE COPPLESTONE BRUCE Ymddiriedolwr 29 June 2017
Dim ar gofnod
ZORINA ANNETTE JONES BA MA Ymddiriedolwr 01 April 2015
HALSALL EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE GREAT CROSBY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.32k £11.58k £6.20k £0 £60.67k
Cyfanswm gwariant £21.10k £19.50k £660 £31.53k £49.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 04 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 04 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 Pinfold Close
SOUTHPORT
Merseyside
PR8 3QQ
Ffôn:
01704578737
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael