THE WAVE PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Wave Project runs award-winning surf therapy programmes for children aged 8-24 in the UK. Using a combination of qualified staff and trained volunteers, we run an evidence-based programme of peer-led surfing lessons that helps children and young adults to improve their emotional wellbeing. We also run a Beach School project for children at risk of exclusion from school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Cyfanswm incwm:
£1,616,777
Roddion a chymynroddion | £1.17m | |
Weithgareddau elusennol | £350.28k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £95.08k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,609,089
Codi arian | £570 | |
Weithgareddau elusennol | £1.50m | |
Arall | £103.78k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £104.35k | |
Gwariant elusennol | £1.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £7.69k |
Pobl

38 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
1600 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett Simpson | Cadeirydd | 27 July 2020 |
|
|
||||
Caroline Louise Keylock | Ymddiriedolwr | 22 April 2025 |
|
|
||||
Richard Alunn LLoyd Jones | Ymddiriedolwr | 22 April 2025 |
|
|
||||
Rachael Parker | Ymddiriedolwr | 22 April 2025 |
|
|
||||
Gary James Dreghorn | Ymddiriedolwr | 22 April 2025 |
|
|
||||
John Graham Murphy | Ymddiriedolwr | 22 April 2025 |
|
|
||||
Alison Oliver | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Sally Munday | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
William Robertson | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £978.82k | £1.26m | £1.48m | £1.74m | £1.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £973.48k | £1.07m | £1.66m | £1.32m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.43k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.92k | £124.80k | £78.42k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £168.86k | £930.06k | £1.13m | £1.48m | £1.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £100.98k | £83.54k | £115.08k | £83.07k | £95.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £708.97k | £243.62k | £233.64k | £173.46k | £350.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £841.09k | £1.04m | £1.60m | £1.23m | £1.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £132.39k | £37.39k | £62.80k | £87.92k | £570 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.81k | £22.72k | £32.10k | £0 | £61.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £103.78k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £70.43k | £86.83k | £68.38k | £70.84k | £58.07k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £251.34k | £415.43k | £219.83k | £647.97k | £726.52k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £62.50k | £59.44k | £30.94k | £46.57k | £104.67k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 18 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 18 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 03 Mehefin 2021 | 185 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 03 Mehefin 2021 | 185 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/08/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 FEB 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE IN LIFE, RELIEVE THE NEEDS OF AND HELP YOUNG PEOPLE AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) THOSE AFFECTED BY DISABILITY, ILLNESS, MENTAL HEALTH PROBLEMS, SOCIAL EXCLUSION, LOW SELF-ESTEEM OR OTHER DISADVANTAGE OR DIFFICULTY INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) BY; (A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, WITH A VIEW TO IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; AND (B) THE ADVANCEMENT OF THEIR EDUCATION AND THE DEVELOPMENT OF THEIR SKILLS, CAPABILITIES AND CONFIDENCE; IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) THROUGH THE PROVISION OF INSTRUCTION IN AND FACILITIES FOR SURFING AND OTHER RELATED SPORTS; AND 2. TO ADVANCE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, SUCH OTHER PURPOSES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Fore Street
Newquay
CORNWALL
TR7 1LN
- Ffôn:
- 01637820830
- E-bost:
- info@waveproject.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window