STEPPING STONES (LUTON)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work with vulnerable women and their children to improve their health and wellbeing, improve their life prospects and create stronger and more cohesive families. Our work is primarily carried out in Luton and Bedfordshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £203,946 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Luton
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Brown | Cadeirydd | 20 July 2018 |
|
|||||
Dr Victor Akunna | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Claire Louise Hackwood | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Seyefar Clement | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Aimee Clarke | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Claire McInally | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Rosemary Jane Hughes | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £552.94k | £635.05k | £440.65k | £440.65k | £415.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £560.88k | £498.68k | £500.13k | £500.13k | £476.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.01k | £76.51k | N/A | £202.22k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £138.89k | £39.29k | £40.83k | £202.22k | £203.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £197.08k | £27.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £355.53k | £607.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £27.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £330 | £91 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £550.46k | £498.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.42k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.73k | £2.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 MAY 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 JUN 2015 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 17 JUN 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PHYSICAL AND MENTAL SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT SERVICES OF ANY KIND FOR WOMEN AND THEIR CHILDREN AND FAMILIES SUFFERING FROM DRUG ADDICTION AND SUBSTANCE ABUSE AND WHO MAY HAVE OFFENDED OR RE-OFFENDED OR BE VICTIMS OF DOMESTIC ABUSE, LIVING IN LUTON OR SUCH OTHER PARTS OF BEDFORDSHIRE OR THE UNITED KINGDOM AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
STEPPING STONES
9A GEORGE STREET WEST
LUTON
LU1 2BJ
- Ffôn:
- 01582457114
- E-bost:
- hello@steppingstonesluton.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window