ymddiriedolwyr THE SUMMER CAMPS TRUST
Rhif yr elusen: 1162580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN FREDERICK LEWIS | Cadeirydd | 09 July 2015 |
|
|||||
Louisa Catherine Cravero | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Baron Michael John Storey | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Mya-Rose CRAIG | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||
Nicky Bandini | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
MALCOLM TROBE CBE | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Rev KEITH MARTIN HAGON BAHONS, | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|
||||
RT. HON. JACQUI SMITH | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|
||||
MR CHRIS GREEN MA, MBE | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.