ymddiriedolwyr Home-Start Berkshire East
Rhif yr elusen: 1162003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLEY MICHAELIS | Cadeirydd | 04 June 2015 |
|
|||||
Rachel Hedges | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Fiona Vardy | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Janice Miller | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|||||
Helen Louise Nickless | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Preetkiran Singh Dhoot | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Karen Olney | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
DAVID ASHWELL | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.