Ymddiriedolwyr FRIMLEY FUEL ALLOTMENTS CIO
Rhif yr elusen: 1161717

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan McClafferty | Cadeirydd | 10 July 2024 |
|
|
||||
CLIFF BETTON | Ymddiriedolwr | 16 January 2025 |
|
|
||||
Darren Bateman | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Murray Chesterton Rowlands | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Robert William Lee | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Mary Jane Glauert | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Damon Cary Walker | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
David Parker | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Salma Jane Sams | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
MICHAEL GEDDES PATERSON OBE | Ymddiriedolwr | 22 July 2018 |
|
|
||||
SIMON RICHARD STRACHAN | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
RODNEY BATES | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
MARYANN THOMSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
MARY GERTRUDE KEYS | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.