ymddiriedolwyr THE ALAN TURING INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1162533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Douglas John Gurr | Cadeirydd | 01 July 2022 |
|
|
||||
Professor Geraint Ellis Rees | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|||||
Carina Namih | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Hitesh Thakrar | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|||||
Dr Vanessa Vivienne Lawrence | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Professor Kerry Kirwan | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR Thomas Frederick Melham | Ymddiriedolwr | 15 February 2018 |
|
|||||
Professor Francis Patrick Kelly FRS | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|||||
Professor Richard Donovan Kenway | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.