ymddiriedolwyr THE SIR ROGER MANWOOD TRUST
Rhif yr elusen: 1162107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jennifer Robson | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Susan Wickenden | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Hilary Anne Brighton | Ymddiriedolwr | 12 September 2021 |
|
|||||
Craig Michael James WEBSTER | Ymddiriedolwr | 12 February 2016 |
|
|
||||
ROSEMARY BARFORD | Ymddiriedolwr | 12 February 2016 |
|
|
||||
PETER BROWN | Ymddiriedolwr | 12 February 2016 |
|
|
||||
PATRICIA KANE | Ymddiriedolwr | 12 February 2016 |
|
|
||||
Roger Power | Ymddiriedolwr | 23 December 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.