ymddiriedolwyr YOUTH RESOURCE SERVICES (THE RENDEZVOUS SHERBORNE) LTD
Rhif yr elusen: 1162722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Peter Uden | Cadeirydd | 04 September 2019 |
|
|||||
Natalie Joann Giles | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Anthony William Smith | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Alison Hoffman | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Martin Singer | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Julie Warren | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|
||||
LINDA BYGRAVE | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.