ymddiriedolwyr PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST MARY MAGDALENE, WOODSTOCK
Rhif yr elusen: 1164329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sian Elizabeth Wallworth | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Melanie Jane Elizabeth McGregor | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Kathryn Bunch | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||
Gemma Rebecca Ferrier | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Michael Benjamin Bowles | Ymddiriedolwr | 11 July 2021 |
|
|
||||
Jennifer Margaret Atkinson | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Sara Jane Forshaw | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Sandra Linden Rasch | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
Joan Perry | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|
||||
Ruth McDonald Sutherland | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|||||
MIKE HOLMES | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|
||||
Raymond John Morris | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|
||||
Aidan Mark Salter | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.