ymddiriedolwyr GROWING AGAINST VIOLENCE
Rhif yr elusen: 1163738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLEN BARRY DAVIS BA HONS | Cadeirydd | 28 September 2015 |
|
|
||||
Rhiannon Judith Clare Sawyer | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Joanne Simmance | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|||||
Rachel Duncan | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|||||
Errol McGlothan | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||
Jonathan Roddick | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|
||||
Mike Francis Howes | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
Christopher John Heawood | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
Edward Brown KC | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|
||||
Dr DUNCAN BEW | Ymddiriedolwr | 09 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.