Hanes ariannol THE NATIONAL FOREST COMPANY
Rhif yr elusen: 1166563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.59m | £3.74m | £5.61m | £5.84m | £12.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.52m | £3.08m | £3.48m | £5.16m | £5.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.00k | £28.00k | £70.27k | £66.82k | £249.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.63m | £2.63m | £4.61m | £4.29m | £3.80m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £109.68k | £403.46k | £480.70k | £606.41k | £1.45m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £63.54k | £121.84k | £80.43k | £130.20k | £134.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £877.47k | £672.51k | £413.02k | £765.21k | £1.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.08k | £15.76k | £26.81k | £45.86k | £122.01k | |
|
Incwm - Arall | £2.53m | £2.53m | £4.61m | £4.29m | £9.23m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £19.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.91m | £2.45m | £2.71m | £4.50m | £5.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £608.26k | £634.62k | £772.69k | £662.38k | £796.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.17k | £114.46k | £79.99k | £153.91k | £153.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £371.98k | £289.51k | £221.21k | £1.02m | £331.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £16.70k | £1.56k | £1.45k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.