ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY WITH ALL SAINTS, SOUTH KENSINGTON
Rhif yr elusen: 1162519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naomi Anderson-Eyles | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Christopher John Harries Williams | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Tara Maxwell | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
CAROL SEYMOUR-NEWTON | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
CAROLINE BURKE | Ymddiriedolwr | 27 April 2009 |
|
|
||||
PAUL MEITNER | Ymddiriedolwr | 24 April 2006 |
|
|||||
CHRISTOPHER CANN | Ymddiriedolwr | 15 April 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.