ymddiriedolwyr RHONDDA TUNNEL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1162646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN MACKEY | Cadeirydd | 09 September 2014 |
|
|
||||
Brian Henry Rees | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Aubrey Leonard Green | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|||||
TONY MOON | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
LESLEY CREW | Ymddiriedolwr | 09 September 2015 |
|
|
||||
JIM MAGGS | Ymddiriedolwr | 09 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.