Hanes ariannol LIVERPOOL ORGANISTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 506345
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/04/2018 | 26/04/2019 | 26/04/2020 | 26/04/2021 | 26/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.76k | £1.87k | £2.34k | £786 | £1.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.32k | £2.32k | £1.68k | £718 | £1.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.