HAMPTON & KEMPTON WATERWORKS RAILWAY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Restoration of historic railway
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hounslow
- Richmond Upon Thames
- Surrey
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1166251 HAMPSHIRE NARROW GAUGE RAILWAY TRUST
- 04 Mai 2016: Cofrestrwyd
- KEMPTON STEAM RAILWAY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Munckton | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
James Castle | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Linda Diane Roberts | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Colin Patrick Clode | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Bernard John Chorley | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
David Bishop Lewis | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
ROBERT LEADBETTER | Ymddiriedolwr | 04 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.92k | £40.64k | £44.40k | £54.27k | £48.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.72k | £32.60k | £29.07k | £51.71k | £58.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04 MAR 2013 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22 APR 2016 as amended on 19 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
4 The charity’s objects (‘Objects’) are specifically restricted to the following: For the public benefit to restore, maintain and operate part of our industrial heritage, the Hampton & Kempton Waterworks Railway, in order to - (1) Advance the education of the public about the engineering achievement and legacy of the water industry serving London and the use of dedicated rail transport to serve that industry. (2) To reconstruct and operate, as a public amenity, on the original trackbed where possible, the former narrow-gauge railway linking the preserved Kempton Park pumping engines and the River Thames at Hampton. (3) To construct a branch of the narrow-gauge railway to the mainline station at Kempton Park thus providing an environmentally friendly public transport link to a wide area of West London and beyond. (4) Provide educational and training facilities to – (a) Those engaged in the restoration and operation of the railway (b) Young persons learning early 20th century engineering skills (c) School children and others studying our industrial heritage (5) Provide environmentally friendly access to ecologically sensitive nature reserves through currently inaccessible Green Belt land.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Little Danes
The Street
BETCHWORTH
Surrey
RH3 7DJ
- Ffôn:
- 01932765328
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window