HALL GREEN UNITED COMMUNITY CHURCH

Rhif yr elusen: 1162079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Christian Church Community Activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £159,792
Cyfanswm gwariant: £108,521

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mehefin 2015: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Mark Richard Meatcher Ymddiriedolwr 01 November 2024
Dim ar gofnod
Hyacinth Sutton Ymddiriedolwr 19 August 2024
Dim ar gofnod
Barbara Anne Kesseler Ymddiriedolwr 21 November 2021
Dim ar gofnod
Neil David Walker Ymddiriedolwr 24 November 2019
AZADI TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Pamela Smith Ymddiriedolwr 25 November 2018
A G ASMAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Valerie Gillian Dickens Ymddiriedolwr 01 October 2018
Dim ar gofnod
ALAN CHARLES PERKINS Ymddiriedolwr 24 June 2018
Dim ar gofnod
BRIAN DICKENS Ymddiriedolwr 07 November 2017
BIRMINGHAM METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Julia Parkes Ymddiriedolwr 06 November 2017
Dim ar gofnod
Rebecca Saffron Parkes Ymddiriedolwr 06 November 2017
Dim ar gofnod
Linda Ramdharry Ymddiriedolwr 02 July 2017
Dim ar gofnod
NORMA ICILMA MAYNARD Ymddiriedolwr 02 July 2017
Dim ar gofnod
Blair Edward Kesseler Ymddiriedolwr 03 October 2016
BIRMINGHAM METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
KEITH DENNIS Ymddiriedolwr 26 June 2016
BIRMINGHAM METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £107.11k £101.68k £121.49k £110.49k £159.79k
Cyfanswm gwariant £122.11k £136.73k £139.91k £139.17k £108.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 19 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 19 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 12 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 12 Chwefror 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 05 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 05 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 24 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 24 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 04 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 04 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
45 BARN LANE
MOSELEY
BIRMINGHAM
B13 0SN
Ffôn:
01216897499
Gwefan:

HGUCC.org.uk