THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LINCOLN ST SWITHIN

Rhif yr elusen: 1162338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The primary aims of the Trust are to be an Anglican church which plays our part in seeking to help people encounter the LOVE of God, LIVE in the way of Jesus and GO in the power of the Spirit to see lives changed and communities transformed. We exist to be a city centre resourcing church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £496,466
Cyfanswm gwariant: £483,865

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Mehefin 2015: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST SWITHIN'S PCC, LINCOLN (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

22 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV JAMES PRESTWOOD Cadeirydd 05 October 2014
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST SWITHIN'S COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Thomas William Herbert Ymddiriedolwr 28 April 2024
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Gail Louise Fields Ymddiriedolwr 28 April 2024
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dale Newman Ymddiriedolwr 28 April 2024
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Michael Ross Glenfield Ymddiriedolwr 28 April 2024
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Ryan Anthony Rawlinson Ymddiriedolwr 28 April 2024
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev JOHN CAMERON WATT Ymddiriedolwr 31 January 2024
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID ATKINSON CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZA BENTLEY FOR CHOIR
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLES BELLWOOD CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Victoria Lawrence Ymddiriedolwr 25 June 2023
LINCOLN DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
Jennifer Lorraine Moat Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Andrew Shepherd Ymddiriedolwr 23 April 2023
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Benjamin Jonathan Willis Ymddiriedolwr 05 July 2022
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Juliette Sophie Willis Ymddiriedolwr 05 July 2022
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rosemary Anne Brooks Ymddiriedolwr 09 May 2022
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Callum William Roper Ymddiriedolwr 26 April 2021
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Louise Pickersgill Ymddiriedolwr 25 April 2021
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
John Crowder Ymddiriedolwr 18 October 2020
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Perry Ymddiriedolwr 28 April 2019
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Barbara Elizabeth Watt Ymddiriedolwr 30 April 2018
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LINCOLN DIOCESAN TRUST AND BOARD OF FINANCE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
ST SWITHIN'S COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Dan Chard Ymddiriedolwr 30 April 2018
ST SWITHIN'S COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Phil Williams Ymddiriedolwr 30 April 2018
Dim ar gofnod
RACHEL CAROL TYRRELL Ymddiriedolwr 24 April 2016
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD JOHN LAMBERT Ymddiriedolwr 24 April 2016
CHRISTIAN PARTNERS IN AFRICA
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £341.80k £371.64k £473.22k £476.17k £496.47k
Cyfanswm gwariant £269.97k £624.22k £476.96k £408.13k £483.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.38k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 11 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 11 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 17 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 17 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Swithins Church
The Salthouse
Free School Lane
LINCOLN
LN2 1EY
Ffôn:
01522275067