Hanes ariannol LONGLEIGH FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1169016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.53m £3.98m £2.41m £1.21m £1.25m
Cyfanswm gwariant £1.44m £1.83m £1.46m £1.57m £1.19m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.50m £3.80m £2.16m £907.90k £920.04k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £31.40k £179.76k £255.42k £297.92k £328.75k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.42m £1.81m £1.39m £1.51m £1.14m
Gwariant - Ar godi arian £21.03k £19.77k £68.10k £65.63k £44.60k
Gwariant - Llywodraethu £53.45k £53.10k £55.68k £54.99k £47.70k
Gwariant - Sefydliad grantiau £845.92k £929.25k £442.02k £225.00k £230.66k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £21.03k £11.42k £11.83k £11.94k £13.26k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0