Ymddiriedolwyr SWANSEA EASTSIDE FOODBANK
Rhif yr elusen: 1163300

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Revd Christopher George Illtyd Lewis | Cadeirydd | 15 August 2015 |
|
|
||||
Michaela barratt | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Emma Davies | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
David John Edwards | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Ashley mansell | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Peter John Rogers | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Rachana Patel | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Geoffrey John Roberts | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
Kath Parry | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
||||
VICTORIA AMANDA EVANS | Ymddiriedolwr | 25 August 2015 |
|
|
||||
PAUL LLOYD | Ymddiriedolwr | 15 August 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.