THE WORLD FEDERATION OF SOCIETIES OF ANAESTHESIOLOGISTS (UK)

Rhif yr elusen: 1166545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The WFSA (UK) unites anaesthesiologists around the world to improve patient care and access to safe anaesthesia. Activities are education & training.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £81,897
Cyfanswm gwariant: £94,855

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Albania
  • Algeria
  • Angola
  • Ariannin
  • Awstralia
  • Awstria
  • Bangladesh
  • Benin
  • Bolifia
  • Botswana
  • Brasil
  • Bwlgaria
  • Byrma
  • Cambodia
  • Camerwn
  • Canada
  • Cenia
  • Chile
  • Ciwba
  • Colombia
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • Costa Rica
  • Croatia
  • De Affrica
  • De Corea
  • Denmarc
  • Ecwador
  • El Salvador
  • Estonia
  • Ethiopia
  • Feneswela
  • Ffrainc
  • Fiet-nam
  • Georgia
  • Ghana
  • Groeg
  • Guatemala
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Pwyl
  • Gwlad Thai
  • Gwlad Yr Iâ
  • Haiti
  • Hondwras
  • Hong Kong
  • Hwngari
  • India
  • Indonesia
  • Iorddonen
  • Irac
  • Iran
  • Israel
  • Jamaica
  • Japan
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Laos
  • Latfia
  • Libanus
  • Libia
  • Lithwania
  • Macedonia
  • Madagasgar
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mali
  • Malta
  • Mauritius
  • Mecsico
  • Micronesia
  • Moldofa
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Mosambic
  • Namibia
  • Nepal
  • Nicaragwa
  • Nigeria
  • Norwy
  • Pakistan
  • Papua Guinea Newydd
  • Paraguai
  • Periw
  • Philipinas
  • Portiwgal
  • Rwanda
  • Rwmania
  • Rwsia
  • Sawdi-arabia
  • Sbaen
  • Seland Newydd
  • Senegal
  • Serbia
  • Singapore
  • Slofacia
  • Slofenia
  • Somalia
  • Sri Lanka
  • Sweden
  • Syria
  • Taiwan
  • Tanzania
  • Tiriogaethau Palesteina
  • Trinidad A Tobago
  • Tsieina
  • Tunisia
  • Twrci
  • Uganda
  • Ukrain
  • Unol Daleithiau
  • Uzbekistan
  • Wrwgwâi
  • Y Ffindir
  • Yr Aifft
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Swistir
  • Y Traeth Ifori
  • Y Weriniaeth Ddominicaidd
  • Y Weriniaeth Tsiec
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Ebrill 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • WFSA (UK) (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Balavenkatasubramanian Jagannathan Ymddiriedolwr 30 September 2024
Dim ar gofnod
Dr Carolina Haylock Loor Ymddiriedolwr 18 April 2024
Dim ar gofnod
Dr Clare Joanna Roques Ymddiriedolwr 10 July 2023
Dim ar gofnod
Dr KATHLEEN FERGUSON Ymddiriedolwr 15 October 2022
Dim ar gofnod
Dr Emma Lillie Ymddiriedolwr 06 August 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £142.34k £48.52k £95.33k £105.51k £81.90k
Cyfanswm gwariant £159.61k £61.86k £73.57k £97.22k £94.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 07 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 07 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 09 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 13 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Busworks
39-41 North Road
London
N7 9DP
Ffôn:
02032908613