ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WITH ALL SAINTS, BLACKPOOL
Rhif yr elusen: 1163354
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Adrian Kevin Wolton | Cadeirydd | 19 April 2020 |
|
|
||||
Heather Walters | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Matthew Aaron WILSON | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|||||
Erin Grace SORSBIE | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Diana Morrison | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Alexander Serraima Abdullah | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
BRIAN HOWE | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
||||
SANDRA JENNIFER PATRICK | Ymddiriedolwr | 10 April 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.