Hanes ariannol LEWES OLD GRAMMAR SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1163491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.10m | £7.20m | £7.47m | £8.76m | £9.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.77m | £6.93m | £6.96m | £8.12m | £9.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £18.46k | £16.86k | N/A | £33.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £197.07k | £30.19k | £158 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £43.89k | £241.82k | £65.20k | £14.97k | £27.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £2.56k | £6.22k | £9.89k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.04m | £6.92m | £7.40m | £8.72m | £9.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.84k | £2.24k | £1.82k | £12.13k | £49.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £37.79k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.77m | £6.93m | £6.96m | £8.12m | £9.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.38k | £47.82k | £52.04k | £54.19k | £58.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.