Hanes ariannol The Cavalier Centre Ltd
Rhif yr elusen: 1163030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £654.40k | £217.65k | £257.99k | £209.94k | £354.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.64k | £203.61k | £227.57k | £223.09k | £280.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £12.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £597.99k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.46k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.48k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £475 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £50.08k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.57k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.15k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.