Hanes ariannol YMDDIRIEDOLAETH CLOUGH WILLIAMS-ELLIS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1165883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £897.21k | £984.98k | £695.06k | £954.97k | £1.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £986.40k | £771.01k | £891.33k | £966.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.24k | £867 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £146 | £56.00k | £15.24k | £2.37k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £488.98k | £483.16k | £376.74k | £563.47k | £619.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £221.92k | £250.31k | £119.79k | £153.90k | £156.55k | |
|
Incwm - Arall | £186.17k | £195.51k | £183.29k | £235.23k | £383.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £986.40k | £771.01k | £891.33k | £966.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £23.63k | £19.22k | £24.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.