YMDDIRIEDOLAETH CLOUGH WILLIAMS-ELLIS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1165883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Foundation's activities in the North Wales area include: Conserving the landscape; maintaining historic structures; educating the public about the heritage of the property; managing the gardens and woodlands of Plas Brondanw; applying sustainable principles to any improvements and new buildings; and promoting sustainable development and viable communities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ceredigion
  • Conwy
  • Gwynedd
  • Powys
  • Sir Ddinbych
  • Sir Y Fflint
  • Wrecsam

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 516895 YMDDIRIEDOLAETH CLOUGH WILLIAMS-ELLIS FOUNDATION
  • 04 Mawrth 2016: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • THE YMDDIRIEDOLAETH CLOUGH WILLIAMS-ELLIS FOUNDATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dafydd Iwan Ymddiriedolwr 04 March 2016
CRONFA GENEDLAETHOL WILIAM SALESBURY
Derbyniwyd: Ar amser
AGE CYMRU GWYNEDD A MON
Derbyniwyd: Ar amser
LLUSERN
Derbyniwyd: Ar amser
YR ATHRO RICHARD MERFYN JONES Ymddiriedolwr 04 March 2016
CYFEILLION AMGUEDDFA LLOYD GEORGE | FRIENDS OF THE LLOYD GEORGE MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
GWILYM IWAN HUWS Ymddiriedolwr 04 March 2016
Dim ar gofnod
Dr RACHEL CARYS GARDEN Ymddiriedolwr 04 March 2016
Dim ar gofnod
JULIAN CLOUGH WALLACE Ymddiriedolwr 04 March 2016
Dim ar gofnod
DAVID HENEAGE WYNNE FINCH Ymddiriedolwr 04 March 2016
Dim ar gofnod
SERAN ARIANWEN DOLMA Ymddiriedolwr 04 March 2016
Dim ar gofnod
MENNA ANGHARAD Ymddiriedolwr 04 March 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £984.98k £695.06k £954.97k £1.16m £1.45m
Cyfanswm gwariant £986.40k £771.01k £891.33k £966.07k £1.02m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £15.24k £867 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £56.00k £15.24k £2.37k £0 £36.23k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £385.24k
Incwm - Weithgareddau elusennol £483.16k £376.74k £563.47k £619.58k £595.95k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £250.31k £119.79k £153.90k £156.55k £104.39k
Incwm - Arall £195.51k £183.29k £235.23k £383.97k £329.41k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £986.40k £771.01k £891.33k £966.07k £1.02m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £23.63k £19.22k £24.46k £26.74k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Asedau hunan ddefnydd £17.94m £18.82m £20.56m £20.41m £21.72m
Buddsoddiadau tymor hir £4.55m £6.19m £6.31m £5.53m £2.99m
Cyfanswm asedau £297.92k £100.51k £118.96k £183.00k £143.69k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £6.22m £6.43m £6.27m £5.92m £3.19m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 13 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 13 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 29 Chwefror 2024 24 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 29 Chwefror 2024 24 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 24 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 24 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 10 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 10 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Whittingham Riddell Llp
10 St. Giles Business Park
Pool Road
NEWTOWN
Powys
SY16 3AJ
Ffôn:
01686626230