ymddiriedolwyr CAMBRIDGE HANDEL OPERA COMPANY
Rhif yr elusen: 1166000
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seth Williams | Cadeirydd | 23 November 2022 |
|
|
||||||||
Lawrence Zazzo | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||||||
PROFESSOR DAVID JOHN MCKITTERICK | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|||||||||
Amy Klohr | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|||||||||
RICHARD PERKINS | Ymddiriedolwr | 05 August 2015 |
|
|
||||||||
PROFESSOR PETER HOLMAN | Ymddiriedolwr | 04 August 2015 |
|
|||||||||
Michael Darvell | Ymddiriedolwr | 02 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.