Hanes ariannol ESSEX BOYS AND GIRLS CLUBS
Rhif yr elusen: 1163658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.30m | £1.52m | £1.67m | £1.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14m | £1.25m | £1.34m | £1.29m | £1.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £78.32k | £194.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £774.68k | £1.11m | £1.32m | £1.31m | £969.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £124.78k | £11.21k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £277.51k | £0 | £189.08k | £0 | £354.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.01k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.79k | £66.05k | £0 | £0 | £40.00k | |
|
Incwm - Arall | £38.43k | £0 | £159 | £360.69k | £16.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.11m | £1.24m | £1.22m | £1.26m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.61k | £16.33k | £13.62k | £32.44k | £68.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £128.88k | £79.49k | £0 | £130.68k | £145.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £106.17k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.