Hanes ariannol UNION OF UEA STUDENTS LIMITED
Rhif yr elusen: 1162866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (19 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.39m | £9.26m | £6.18m | £8.16m | £7.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.85m | £10.36m | £6.51m | £7.91m | £7.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.34m | £34.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.30m | £1.38m | £1.92m | £1.92m | £1.91m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.38m | £6.50m | £2.26m | £5.45m | £4.39m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £672.00k | £647.00k | £217.00k | £717.00k | £737.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £39.00k | £733.00k | £1.79m | £73.00k | £71.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.68m | £1.67m | £1.37m | £1.44m | £1.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.18m | £0 | £0 | £0 | £4.76m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.00k | £12.00k | £10.00k | £24.00k | £32.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £8.69m | £5.14m | £6.47m | £1.10m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.