THE HICKMAN EDUCATIONAL FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
education and training for apprentices and undergraduate engineers
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Lloegr
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 206882 THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS
- 28 Hydref 2015: Cofrestrwyd
- 09 Tachwedd 2023: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.25k | £20.53k | £4.10k | £12.98k | £8.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.30k | £21.00k | £13.10k | £11.50k | £2.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19/10/2015
Gwrthrychau elusennol
2.2 THE OBJECTS ARE: 2.2.1 FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 30 IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT INCLUDING BY: 2.2.1.1 WHOLLY OR PARTIALLY FUNDING APPRENTICESHIPS FOR SUCH PERSONS OFFERED BY BUSINESSES OPERATING ANYWHERE IN ENGLAND AND WALES; 2.2.1.2 AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION; 2.2.2 TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 30 BY PROVIDING THEM WITH SUPPORT (INCLUDING BUSINESS START-UP GRANTS) THAT WILL ENABLE THEM TO START AND RUN THEIR OWN BUSINESSES AND SO DEVELOP SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES THAT WILL ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window