WATERBEACH MILITARY HERITAGE MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Waterbeach Military Heritage Museum holds artifacts, photographs, paper ephemera largely of Waterbeach RAF Station and Barracks from 1938 to 2013 of RAF activities and 39 Engineer Regiment, occupations. Their units and personnel. Acts as a historical resource for the public and those who lived and served in the forces and/or as civilians during those years also for researchers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 2015: CIO registration
- WMHM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN JAMES WRIGHT | Cadeirydd | 27 October 2013 |
|
|||||
Leslie Moss | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Peter GROVES RAF Retd. | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
Michael J BARRY MM. RE Rtd | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
David B Higgins RE Retd. | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
ALAN KENNETH SHIPP | Ymddiriedolwr | 27 October 2013 |
|
|||||
Lt.Col. Retd. DAVID MARTIN ADAMSON RE Retd. | Ymddiriedolwr | 27 October 2013 |
|
|
||||
Dr ROBERT JOHN STRIPE FREEMAN | Ymddiriedolwr | 27 October 2013 |
|
|
||||
Clive Dickerson HILL | Ymddiriedolwr | 27 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.27k | £3.00k | £1.48k | £3.34k | £6.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66k | £3.09k | £380 | £1.14k | £3.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.46k | N/A | N/A | £2.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Awst 2024 | 211 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Awst 2024 | 211 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 10 Dec 2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND INTEREST OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF RAF WATERBEACH STATION, AIRFIELD AND FORMER WATERBEACH BARRACKS AND SURROUNDING AREA IN PARTICULAR BY THE CONTINUATION, RE-ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF A LIVING MUSEUM AND INTERPRETIVE CENTRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Chairman Waterbeach Military Heritage Museum
Building No.3 Waterbeach Barracks
Denny End Road
WATERBEACH
Cambridge
CB25 9PA
- Ffôn:
- 01223861846
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window