Hanes ariannol ALFORD FOCAL POINT

Rhif yr elusen: 1162899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £39.34k £37.61k £5.95k £5.44k £5.99k
Cyfanswm gwariant £10.34k £8.96k £4.31k £3.46k £3.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £5.17k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £33.72k £37.37k £5.17k £5.17k £5.17k