Hanes ariannol CROYDON VOLUNTARY ASSOCIATION FOR THE BLIND

Rhif yr elusen: 1165086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £557.70k £532.06k £512.41k £733.65k £747.90k
Cyfanswm gwariant £515.15k £565.41k £852.85k £734.79k £815.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £39.74k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £7.20k £49.84k £50.60k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £224.04k £66.08k £69.99k £58.20k £19.30k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £72.32k £43.79k £67.81k £95.20k £115.29k
Incwm - Weithgareddau elusennol £246.02k £422.17k £374.59k £570.90k £606.50k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £30 £15 £22 £692 £1.60k
Incwm - Arall £15.29k £0 £0 £8.65k £5.22k
Incwm - Cymynroddion £0 £49.84k £1.00k £6.05k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £479.75k £557.87k £843.22k £675.18k £743.17k
Gwariant - Ar godi arian £35.40k £7.54k £9.63k £59.61k £72.51k
Gwariant - Llywodraethu £0 £16.09k £0 £24.82k £29.84k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0