BRAIN CIRCLE UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education in brain sciences.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
- Israel
Llywodraethu
- 07 Hydref 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURIEL RAYMONDE SALEM | Cadeirydd | 07 October 2015 |
|
|
||||||||
DAVID ROTHENBERG | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £290.65k | £200.00k | £83.03k | £418.74k | £51.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £610.78k | £205.91k | £84.34k | £388.31k | £104.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 15 Mawrth 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 15 Mawrth 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 26 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 26 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 07 Oct 2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN BRAIN SCIENCES IN PARTICULAR BY: (I) PROVIDING FINANCIAL AND MATERIAL ASSISTANCE AND SUPPORT TO AND FOR THE CARRYING ON OF THE BRAIN AND NEUROSCIENCE RESEARCH AT THE EDMOND AND LILY SAFRA CENTER FOR BRAIN SCIENCES AT THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM (ELSC) (INCLUDING FACILITIES, EQUIPMENT FOR STUDENTS AND SCIENTISTS ENGAGED IN SUCH RESEARCH AND ALSO THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS FOR STUDENTS) AND AT ANY NON-PROFIT MAKING EDUCATIONAL INSTITUTION OF ACADEMIC STANDING WITH WHICH THE ELSC SHALL AT ANY TIME BE AMALGAMATED OR ASSOCIATED AND AT ANY OTHER SUCH INSTITUTION ANYWHERE IN THE WORLD; AND (II) DEVELOPING SCIENTIFIC COLLABORATION BETWEEN ELSC AND OTHER SCIENTIFIC INSTITUTIONS IN BRITAIN OR ELSEWHERE IN THE WORLD CONDUCTING BRAIN AND NEUROSCIENCE RESEARCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
213 ALBANY STREET
LONDON
NW1 4AB
- Ffôn:
- +44 20 7813 0916
- E-bost:
- office@braincircle.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window