Hanes ariannol THE ROBERT POULTON FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1165526
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/05/2019 04/05/2020 04/05/2021 04/05/2022 04/05/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.14k £9.09k £624 £5.85k £8.34k
Cyfanswm gwariant £9.90k £7.57k £1.27k £5.83k £8.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A