Hanes ariannol DEAN FOREST LOCOMOTIVE GROUP

Rhif yr elusen: 1164847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.88k £75.58k £79.82k £108.27k £111.75k
Cyfanswm gwariant £55.09k £61.70k £95.46k £101.91k £80.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A