SHREWSBURY CHRISTIAN CENTRE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1163476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of support to homeless and vulnerable people in Shrewsbury

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £392,757
Cyfanswm gwariant: £329,662

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Amwythig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Medi 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 501881 THE SHREWSBURY CHRISTIAN CENTRE ASSOCIATION
  • 08 Chwefror 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 501881 THE SHREWSBURY CHRISTIAN CENTRE ASSOCIATION
  • 08 Medi 2015: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • The Shrewsbury Ark (Enw gwaith)
  • SHREWSBURY CHRISTIAN CENTRE ASSOCIATION (CIO) (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Emily Jane Bell Cadeirydd 05 December 2018
Dim ar gofnod
Richard Jenkins Ymddiriedolwr 02 November 2022
PRESTFELDE SCHOOL LIMITED
Derbyniwyd: 75 diwrnod yn hwyr
SHROPSHIRE EDUCATION AND CONFERENCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Jill Robinson Ymddiriedolwr 07 June 2022
Dim ar gofnod
Michael Steven Henry Haffenden Ymddiriedolwr 08 December 2021
Dim ar gofnod
Jonathan Norman Davies Ymddiriedolwr 25 February 2020
SHROPSHIRE CHARITY CONCERTS
Derbyniwyd: Ar amser
Anna Louise Waddington-Feather Ymddiriedolwr 08 November 2017
Dim ar gofnod
Jane Shaw Ymddiriedolwr 09 February 2016
Dim ar gofnod
Ian Plomer Somervaille CBE RN Ymddiriedolwr 20 December 2003
THE FRIENDS OF SAINT CHAD'S SHREWSBURY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £287.74k £330.05k £301.86k £312.84k £392.76k
Cyfanswm gwariant £190.68k £215.05k £234.18k £300.95k £329.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £24.85k £46.28k £40.00k £73.86k £56.71k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 22 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 22 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 03 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 03 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 10 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 10 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 30 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 30 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 30 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 30 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Shrewsbury Ark
32 Castle Foregate
SHREWSBURY
SY1 2EH
Ffôn:
01743874975