Hanes ariannol UOHC SUPERVISION LTD
Rhif yr elusen: 1164378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.90m | £3.02m | £3.08m | £3.07m | £3.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.48m | £2.91m | £2.94m | £3.45m | £3.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £69.33k | £110.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.89m | £3.01m | £3.01m | £3.00m | £3.18m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.13k | £2.44k | £1.98k | £304 | £1.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £65.89k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £975.07k | £250.35k | £55 | £1.04m | £564.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.50m | £2.66m | £2.94m | £2.41m | £2.70m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £3.99k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £975.00k | £250.00k | £0 | £1.03m | £562.18k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.