PENTRICH & SOUTH WINGFIELD REVOLUTION GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To educate and promote the Pentrich Rising of 1817. To commemorate the bi-centenary in 2017. To continue promoting the cause with exhibitions, talks, books and paintings. To produce educational materials for schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 05 Mai 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK CUTHBERT COOK | Cadeirydd | 02 August 2021 |
|
|
||||
Alison Mary Matthews | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Paul Colin Ross | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Thomas Neuhaus Dr | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|||||
DAVID ALAN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 29 July 2016 |
|
|||||
SYLVIA MASON | Ymddiriedolwr | 29 July 2016 |
|
|
||||
VALERIE MARY HERBERT | Ymddiriedolwr | 29 July 2016 |
|
|
||||
ROGER NEIL TANNER | Ymddiriedolwr | 29 July 2016 |
|
|
||||
Valerie Herbert | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.83k | £1.68k | £771 | £985 | £2.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99k | £1.18k | £1.12k | £1.65k | £1.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £700 | £900 | N/A | £100 | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Mehefin 2024 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 479 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 05 May 2016 as amended on 30 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: (1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF THE PENTRICH REVOLUTION OF 1817 IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: (A) RAISING AWARENESS OF THE EVENT AND ITS POSITION IN LOCAL, REGIONAL, CONSTITUTIONAL AND NATIONAL 19TH CENTURY HISTORY; (B) ORGANISING ACADEMIC CONFERENCES; (C) THE AID, ESTABLISHMENT, FUNDING, OR SPONSORSHIP OF BURSARIES, SCHOLARSHIPS OR GRANTS TO ANY PERSON OR PERSONS, INSTITUTION, ASSOCIATION OR CORPORATE BODY FOR THE PURPOSE OF FURTHERING UNDERSTANDING OF THE OBJECTS OF THE CHARITY; (D) THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A PERMANENT EXHIBITION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AT DERBY MUSEUM OR ANOTHER SUITABLE LOCATION; (E) ENHANCING AND EXTENDING EXISTING DISPLAY MATERIAL IN ORDER TO PRODUCE QUALITY FIXED AND MOBILE DISPLAYS; (F) DEVISING A SERIES OF "REVOLUTION" WALKS ALONG THE ROUTE OF THE ORIGINAL MARCH TO INCLUDE HIGH QUALITY WRITTEN ?TRAILS? TO SUPPORT WALKERS; (G) CREATING PERMANENT "INFORMATION SITE" BOARDS ALONG THE ROUTE; (H) ORGANISING EXHIBITIONS OF MATERIAL IN THE LOCALITY OF THE ROUTE AND ELSEWHERE; (I) COMMISSIONING PLAYS, PERFORMANCES AND OTHER DRAMATIC PRESENTATIONS OF THE EVENTS SURROUNDING THE REVOLUTION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
245 SLEETMOOR LANE
SWANWICK
ALFRETON
DE55 1RH
- Ffôn:
- 01773605190
- E-bost:
- valerie.mherbert@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window