SAFE SPACE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Stay and Play sessions for children with additional needs. Sessions for any family of a child (under 18) to come along with their siblings. Operate out of The Stokes, Little Stoke ( next to Little Stoke Primary) No diagnosis required.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Caerdydd
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gwlad Yr Haf
- Swydd Gaerloyw
- Wiltshire
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.51k | £12.44k | £8.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.66k | £11.02k | £7.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 08 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 08 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 27 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 27 Hydref 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 11 Jan 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION BY PROVIDING RELIEF TO CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH ADDITIONAL NEEDS IN THE BRISTOL AND SOUTH GLOUCESTERSHIRE AREAS AS WELL AS THEIR FAMILIES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING A FACILITY FOR STAY AND PLAY SESSIONS (FOR PLAY; ARTS AND CRAFTS; GAMES AS WELL AS OCCASIONAL SPECIAL EVENTS) FOR THEIR BENEFIT. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE. ‘CHILDREN AND YOUNG PEOPLE’ MEANS ANYONE WHO IS OF THE AGE OF 17 OR UNDER. ‘ADDITIONAL NEEDS’ COVERS DIAGNOSED AND UNDIAGNOSED CONDITIONS AND DISABILITIES (AS DEFINED UNDER THE EQUALITIES ACT 2010). ‘FAMILIES’ INCLUDE BUT NOT EXCLUSIVELY PARENTS; CARERS; LEGAL GUARDIANS; SIBLINGS; PERSONAL ASSISTANCES ETC.
Maes buddion
REGIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window