Hanes ariannol THE MANCHESTER HIGH SCHOOL FOR GIRLS GENERAL CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 506823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £536.94k £1.15m £675.03k £560.47k £569.65k
Cyfanswm gwariant £434.05k £496.09k £356.35k £448.96k £476.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £264.11k £617.49k £240.96k £168.68k £220.97k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £174.13k £422.00k £309.50k £260.65k £214.18k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £83.76k £99.06k £124.57k £131.13k £134.49k
Incwm - Arall £14.95k £6.55k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £617.49k £240.96k £168.68k £220.97k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £416.55k £470.04k £329.08k £410.93k £443.73k
Gwariant - Ar godi arian £17.49k £22.94k £23.91k £33.92k £26.77k
Gwariant - Llywodraethu £5.83k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £410.72k £470.04k £329.08k £410.93k £443.73k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £17.49k £22.94k £23.91k £33.92k £26.77k
Gwariant - Arall £0 £3.12k £3.36k £4.11k £5.57k