THE WELSH ASSOCIATION OF YOUTH CLUBS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of Youth Cymru is to research, identify and respond to the needs of young people by developing and delivering programmes that contribute to their lifelong learning in an educational but essentially informal context.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £95,958 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru
Llywodraethu
- 03 Mawrth 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 524480 YOUTH CYMRU
- 13 Hydref 2015: Cofrestrwyd
- YOUTH CYMRU (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMA LOUISE CHIVERS | Cadeirydd | 14 March 2015 |
|
|||||||
Vasiliki Kolovou | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||||
Sarah Cullen | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||||
Gareth John Jones | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||||
Caroline Ryan | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||||
Robert Frost | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||||
Ieuan Bater | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|||||||
Nirushan Sudarsan | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|||||||
Chris Hole | Ymddiriedolwr | 14 March 2015 |
|
|
||||||
KEITH REGINALD COATES | Ymddiriedolwr | 14 March 2015 |
|
|||||||
ANTHONY RODERIC HILL | Ymddiriedolwr | 14 March 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £327.86k | £411.02k | £312.44k | £306.82k | £458.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £364.49k | £357.32k | £358.09k | £351.63k | £446.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.00k | N/A | £15.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £101.67k | £102.65k | £103.72k | £90.49k | £95.96k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
01 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/09/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/03/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN WALES, ALONE OR IN CONJUNCTION WITH OTHERS, TO HELP YOUNG PEOPLE TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY, IN ORDER THAT THEIR CONDITION OF LIFE MAY BE IMPROVED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Youth Cymru
Unit D
Upper Boat Trading Estate
PONTYPRIDD
CF37 5BP
- Ffôn:
- 01443827840
- E-bost:
- mailbox@youthcymru.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window