Ymddiriedolwyr OUR MOON EDUCATION
Rhif yr elusen: 1165083

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Bowen | Cadeirydd | 07 February 2020 |
|
|
||||
Dhruv Sarda | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Krishan Tailor | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Funmi Akinluyi | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Kim Polley | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Chanda Singoyi | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Vanessa Strauss | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Alan Leale-Green | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|||||
HELEN LEALE-GREEN BA, ACMA | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.