ymddiriedolwyr THE OUTCRY ENSEMBLE
Rhif yr elusen: 1167266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard John Pearson Aikens | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Peter Kristen O'Connor | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Gavin Millar | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Paul Martyn Ashley | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
||||
LINDSAY ODETTE HENSHAW | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
ELIZABETH ANN ERICKSON | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
JAMES HENSHAW MMUS | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
Richard Humphreys | Ymddiriedolwr | 07 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.