THE FRIDESWIDE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance musical education and the Christian religion for the public benefit by promoting opportunities for girl choristers aged between 7 and 14 to sing within the Anglican liturgy in acts of public worship and in secular public performances in Oxford college chapels and elsewhere, in particular by supporting a girls' choir in Oxford called 'Frideswide Voices'.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2016: Cofrestrwyd
- 09 Ionawr 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 20 Ionawr 2019: Re-registered
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Very Revd Professor Sarah Rosamund Irvine Foot | Cadeirydd | 26 November 2014 |
|
|||||||||
Rev Dr Jonathan Allen Arnold | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||||||
Patrick Charles Craig | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||||||
ASSOCIATE PROFESSOR EDWIN JOHN FLETCHER SIMPSON | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|||||||||
MR PEGRAM HARRISON | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|
||||||||
WILLIAM JENSEN | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.51k | £7.13k | £1.03k | £100 | £110 | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.66k | £320 | £186 | £96 | £60 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Ionawr 2025 | 237 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 25 Hydref 2023 | 147 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 16 Chwefror 2023 | 261 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 16 Chwefror 2023 | 626 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 16 Chwefror 2023 | 991 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26 NOV 2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE MUSICAL EDUCATION AND THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROMOTING OPPORTUNITIES FOR GIRL CHORISTERS AGED BETWEEN 7 AND 14 TO SING WITHIN THE ANGLICAN LITURGY IN ACTS OF PUBLIC WORSHIP AND IN SECULAR PUBLIC PERFORMANCES IN OXFORD COLLEGE CHAPELS AND ELSEWHERE, IN PARTICULAR BY SUPPORTING A GIRLS' CHOIR IN OXFORD CALLED "FRIDESWIDE VOICES".
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE COTTAGE
THE RIDINGS
STONESFIELD
WITNEY
OX29 8EB
- Ffôn:
- 07966147509
- E-bost:
- frideswidevoices@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window