Hanes ariannol SHROPSHIRE YOUTH SUPPORT TRUST
Rhif yr elusen: 1165108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.99k | £114.79k | £216.24k | £265.21k | £251.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.79k | £116.23k | £162.64k | £186.77k | £259.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £28.71k | £120.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £16.97k | £51.94k | N/A | £5.03k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.